Adresse
c/o impressum, les journalistes suisses
Rue Hans-Fries 2
1700 Fribourg
Auskünfte zu Fondation Conseil suisse de la presse
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Fondation Conseil suisse de la presse
- Fondation Conseil suisse de la presse in Fribourg ist eine Stiftung aus dem Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen». Fondation Conseil suisse de la presse ist aktiv.
- Im Management sind 19 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Organisation am 13.01.2000.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 12.09.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID lautet CHE-109.526.935.
Management (19)
neueste Stiftungsräte
Beat Paul Soltermann,
Martina Fehr,
Federico Bragagnini,
Giorgio Rezzonico,
Judith Anna Stofer
neuste Zeichnungsberechtigte
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.01.2000
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Fribourg
Handelsregisteramt
FR
Handelsregister-Nummer
CH-217.1.000.526-0
UID/MWST
CHE-109.526.935
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La fondation garantit les bases du financement, du contenu et de l'organisation du Conseil suisse de la presse. Ce dernier est destiné à être à disposition du public et des journalistes en tant qu'instance de plainte (recours) pour des questions relevant de l'éthique des médias; à contribuer à la réflexion sur des problèmes fondamentaux de l'éthique des médias et à stimuler la discussion sur l'éthique des médias au sein des rédactions. Le Conseil suisse de la presse prend position, sur plainte ou de sa propre initiative, sur des questions relevant de l'éthique professionnelle des journalistes. Tout un chacun est en droit de déposer plainte. Le Conseil suisse de la presse défend la liberté de presse et d'opinion. Les prises de position du Conseil suisse de la presse se fondent sur la "Déclaration des devoirs du/de la journaliste", sur les directives y relatives du Conseil suisse de la presse ainsi que sur la pratique du Conseil suisse de la presse. Dans ses prises de position, le Conseil suisse de la presse peut se fonder également sur des codes d'éthique des médias étrangers et internationaux. La fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit pas de but lucratif.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
ATIBA Revision GmbH | Ittigen | 28.06.2018 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
balli & partner treuhand ag | Matten bei Interlaken | 05.01.2010 | 27.06.2018 | |
Argo Consilium AG | Stäfa | 09.03.2007 | 04.01.2010 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fondation Conseil suisse de la presse
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006128103, Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Fondation Conseil suisse de la presse, à Fribourg, CHE-109.526.935 (FOSC du 13.07.2022, p. 0/1005519666).
Personnes radiées:
Borner Elisabeth, dit Lis, membre du conseil de fondation, sans signature;
Hammer Daniel Oliver, membre du conseil de fondation, sans signature.
Nouvelle personne inscrite:
Soltermann Beat Paul, de Vechigen, à Bern, membre du conseil de fondation, sans signature.
Publikationsnummer: HR02-1005519666, Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Fondation Conseil suisse de la presse, à Fribourg, CHE-109.526.935 (FOSC du 10.09.2020, p. 0/1004976026).
Personnes radiées:
Spillmann Six Markus, membre du conseil de fondation, président, signature collective à deux;
Cueni Philipp, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Bernasconi Moreno Anastasius, membre du conseil de fondation, sans signature;
Gabella Christine Eva Antoinette, membre du conseil de fondation, sans signature;
Häuptli Andreas, membre du conseil de fondation, sans signature, Sieber David Theodor, membre du conseil de fondation, sans signature.
Personne inscrite modifiée:
Thalmann Urs, membre du conseil de fondation, sans signature, maintenant membre du conseil de fondation, signature collective à deux, de Wiesendangen.
Nouvelles personnes inscrites:
Fehr Martina, de Rüdlingen, à Chur, membre du conseil de fondation, présidente, signature collective à deux;
Wabel Stefan Ernst, de Geroldswil, à Zürich, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Stofer Judith Anna, de et à Zürich, membre du conseil de fondation, sans signature;
Bragagnini Federico, d'Italie, à Bern, membre du conseil de fondation, sans signature;
Hammer Daniel Oliver, de Eschlikon, à Lausanne, membre du conseil de fondation, sans signature;
Rezzonico Giorgio, de Lugano, à Locarno, membre du conseil de fondation, sans signature.
Publikationsnummer: HR02-1004976026, Handelsregister-Amt Freiburg, (217)
Fondation Conseil suisse de la presse, à Fribourg, CHE-109.526.935 (FOSC du 28.06.2018, p. 0/4321449).
Nouvelle adresse:
Rue Hans-Fries 2, c/o impressum, les journalistes suisses, 1700 Fribourg.
Nouvelle autre adresse:
Case postale, 1701 Fribourg.
Personnes radiées:
Bühler Schoch Sina, membre du conseil de fondation, sans signature;
Dozio Fabio Enzio, membre du conseil de fondation, sans signature;
Ramming Gian Gustav, membre du conseil de fondation, sans signature.
Nouvelles personnes inscrites:
Gabella Christine Eva Antoinette, de Martigny, à Lausanne, membre du conseil de fondation, sans signature;
Hürlimann Brigitte, de Walchwil, à Zürich, membre du conseil de fondation, sans signature;
Köchli Fabienne, de Sarmenstorf, à Zürich, membre du conseil de fondation, sans signature;
Borner Elisabeth, dit Lis, de Etziken, à Bern, membre du conseil de fondation, sans signature.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.